Vorsitzender |
Bürgermeister Jan Edo Albers | parteilos | parteilos Vorsitz | Vorsitz | 12.11.2013 | | von 12.11.2013 |
Ausschussmitglieder |
Jan Edo Albers | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.11.2006 | 31.10.2011 | von 01.11.2006 bis 31.10.2011 |
Udo Albers | SWG | SWG Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.11.2006 | 04.07.2019 | von 01.11.2006 bis 04.07.2019 |
Sina Beckmann | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 11.11.2021 | | von 11.11.2021 |
Beate Berghaus | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 17.11.2011 | 31.10.2016 | von 17.11.2011 bis 31.10.2016 |
Beate Berghaus | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 17.11.2016 | 09.07.2020 | von 17.11.2016 bis 09.07.2020 |
Beate Berghaus | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 09.07.2020 | 31.10.2021 | von 09.07.2020 bis 31.10.2021 |
Dr. Matthias Bollmeyer | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 12.12.2013 | 31.10.2016 | von 12.12.2013 bis 31.10.2016 |
Dr. Matthias Bollmeyer | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 17.11.2016 | 31.10.2021 | von 17.11.2016 bis 31.10.2021 |
Dr. Matthias Bollmeyer | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 11.11.2021 | | von 11.11.2021 |
Gertrud Bunjes | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 17.11.2011 | 08.11.2016 | von 17.11.2011 bis 08.11.2016 |
Gertrud Bunjes | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 17.11.2016 | 31.10.2021 | von 17.11.2016 bis 31.10.2021 |
Udo Cremer | SWG | SWG Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 17.11.2016 | 27.04.2017 | von 17.11.2016 bis 27.04.2017 |
Rainer Dabitsch | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 17.11.2016 | 31.10.2021 | von 17.11.2016 bis 31.10.2021 |
Stephan Eden | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 11.11.2021 | | von 11.11.2021 |
Monika Feldmann | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 17.11.2011 | 31.10.2016 | von 17.11.2011 bis 31.10.2016 |
Stefan Fischer | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 11.11.2021 | | von 11.11.2021 |
Harry Funk | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 20.08.2009 | 31.10.2011 | von 20.08.2009 bis 31.10.2011 |
Dr. Harry Funk | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 17.11.2016 | 31.10.2021 | von 17.11.2016 bis 31.10.2021 |
Olaf Harjes | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 17.11.2016 | 31.10.2021 | von 17.11.2016 bis 31.10.2021 |
Renate Huckfeld | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 20.08.2009 | 12.12.2013 | von 20.08.2009 bis 12.12.2013 |
Dieter Janßen | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.11.2006 | 31.10.2021 | von 01.11.2006 bis 31.10.2021 |
Dieter Janßen | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 11.11.2021 | | von 11.11.2021 |
Peter Kaiser | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 23.03.2007 | 31.10.2011 | von 23.03.2007 bis 31.10.2011 |
Enno Ludewig | FDP | FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.11.2006 | 31.10.2016 | von 01.11.2006 bis 31.10.2016 |
Gerold Lüken | FDP | FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.11.2006 | 31.10.2011 | von 01.11.2006 bis 31.10.2011 |
Nils Mayerhofer | SWG/Sender | SWG/Sender Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.11.2006 | 21.02.2008 | von 01.11.2006 bis 21.02.2008 |
Bettina Montigny | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 11.11.2021 | | von 11.11.2021 |
Oliver de Neidels | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 11.11.2021 | | von 11.11.2021 |
Karl Oltmanns | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 17.11.2016 | 09.07.2020 | von 17.11.2016 bis 09.07.2020 |
Karl Oltmanns | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 11.11.2021 | | von 11.11.2021 |
Marianne Rasenack | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 17.11.2011 | 31.10.2021 | von 17.11.2011 bis 31.10.2021 |
Marianne Rasenack | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 11.11.2021 | | von 11.11.2021 |
Renate Reck | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.11.2006 | 02.03.2017 | von 01.11.2006 bis 02.03.2017 |
Renate Reck | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 04.07.2019 | 31.10.2021 | von 04.07.2019 bis 31.10.2021 |
Andrea Remmers | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 04.07.2019 | 31.10.2021 | von 04.07.2019 bis 31.10.2021 |
Andrea Remmers | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 11.11.2021 | | von 11.11.2021 |
Gerhard Rott | SWG | SWG Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 30.05.2024 | | von 30.05.2024 |
Heiko Schönbohm | SWG | SWG Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.11.2006 | 31.10.2021 | von 01.11.2006 bis 31.10.2021 |
Herbert Schüdzig | SWG | SWG Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 21.02.2008 | 31.10.2021 | von 21.02.2008 bis 31.10.2021 |
Herbert Schüdzig | SWG | SWG Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 11.11.2021 | | von 11.11.2021 |
Alfons Sender | SWG | SWG Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 17.11.2016 | 04.07.2019 | von 17.11.2016 bis 04.07.2019 |
Alfons Sender | SWG | SWG Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 04.07.2019 | 31.10.2021 | von 04.07.2019 bis 31.10.2021 |
Alfons Sender | SWG | SWG Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 11.11.2021 | 30.05.2024 | von 11.11.2021 bis 30.05.2024 |
Hendrik Theemann | FDP | FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 17.11.2016 | 09.07.2020 | von 17.11.2016 bis 09.07.2020 |
Hendrik Theemann | FDP | FDP Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 09.07.2020 | 31.10.2021 | von 09.07.2020 bis 31.10.2021 |
Almuth Thomßen | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 17.11.2016 | 09.07.2020 | von 17.11.2016 bis 09.07.2020 |
Almuth Thomßen | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 09.07.2020 | 31.10.2021 | von 09.07.2020 bis 31.10.2021 |
Almuth Thomßen | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 11.11.2021 | | von 11.11.2021 |
Dieter Vahlenkamp | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 15.11.2007 | 31.10.2011 | von 15.11.2007 bis 31.10.2011 |
Elke Vredenborg | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.11.2006 | 31.10.2016 | von 01.11.2006 bis 31.10.2016 |
Elke Vredenborg | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 17.11.2016 | 31.10.2021 | von 17.11.2016 bis 31.10.2021 |
Elke Vredenborg | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 11.11.2021 | | von 11.11.2021 |
Hanspeter Waculik | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 14.12.2017 | 09.07.2020 | von 14.12.2017 bis 09.07.2020 |
Elke Weil | Freie Bürger | Freie Bürger Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 11.11.2021 | | von 11.11.2021 |
Gerhard Werber | FDP | FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 09.07.2020 | 31.10.2021 | von 09.07.2020 bis 31.10.2021 |
Wilfried Wolken | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 11.11.2021 | | von 11.11.2021 |
Dirk Zillmer | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.11.2006 | 31.10.2011 | von 01.11.2006 bis 31.10.2011 |
Dirk Zillmer | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 02.03.2017 | 04.07.2019 | von 02.03.2017 bis 04.07.2019 |
Dirk Zillmer | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 04.07.2019 | 31.10.2021 | von 04.07.2019 bis 31.10.2021 |
Dirk Zillmer | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 11.11.2021 | | von 11.11.2021 |
Grundmandat |
Sibylle Raquet | FDP | FDP Grundmandat | Grundmandat | 11.11.2021 | | von 11.11.2021 |
Hendrik Theemann | FDP | FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 11.11.2021 | | von 11.11.2021 |