Mandatsträger mit Vertretern:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Vertreter | 2. Vertreter | 3. Vertreter | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausschussmitglieder | ||||||||||||
Dr. Matthias Bollmeyer | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | Andrea Remmers | CDU | Andrea Remmers CDU | Stephan Eden | CDU | Stephan Eden CDU | |||
Stefan Fischer | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | Dieter Janßen | SPD | Dieter Janßen SPD | Elke Vredenborg | SPD | Elke Vredenborg SPD | Marianne Rasenack | SPD | Marianne Rasenack SPD |
Bettina Montigny | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | Elke Vredenborg | SPD | Elke Vredenborg SPD | Marianne Rasenack | SPD | Marianne Rasenack SPD | Dieter Janßen | SPD | Dieter Janßen SPD |
Karl Oltmanns | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | Sina Beckmann | Bündnis 90 / Die Grünen | Sina Beckmann Bündnis 90 / Die Grünen | Oliver de Neidels | Bündnis 90 / Die Grünen | Oliver de Neidels Bündnis 90 / Die Grünen | |||
Gerhard Rott | SWG | SWG Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | Elke Weil | Freie Bürger | Elke Weil Freie Bürger | Herbert Schüdzig | SWG | Herbert Schüdzig SWG | |||
Almuth Thomßen | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | Oliver de Neidels | Bündnis 90 / Die Grünen | Oliver de Neidels Bündnis 90 / Die Grünen | Sina Beckmann | Bündnis 90 / Die Grünen | Sina Beckmann Bündnis 90 / Die Grünen | |||
Wilfried Wolken | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | Marianne Rasenack | SPD | Marianne Rasenack SPD | Dieter Janßen | SPD | Dieter Janßen SPD | Elke Vredenborg | SPD | Elke Vredenborg SPD |
Dirk Zillmer | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | Stephan Eden | CDU | Stephan Eden CDU | Andrea Remmers | CDU | Andrea Remmers CDU | |||
Grundmandat | ||||||||||||
Sibylle Raquet | FDP | FDP Grundmandat | Grundmandat | Hendrik Theemann | FDP | Hendrik Theemann FDP |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Vertreter | 2. Vertreter | 3. Vertreter | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausschussmitglieder | ||||||||||||||
Beate Berghaus | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 17.11.2016 | 09.07.2020 | von 17.11.2016 bis 09.07.2020 | Olaf Harjes | Bündnis 90 / Die Grünen | Olaf Harjes Bündnis 90 / Die Grünen | |||||
Gertrud Bunjes | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 17.11.2011 | 08.11.2016 | von 17.11.2011 bis 08.11.2016 | Marianne Rasenack | SPD | Marianne Rasenack SPD | |||||
Rainer Dabitsch | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 17.11.2016 | 31.10.2021 | von 17.11.2016 bis 31.10.2021 | Andrea Remmers | CDU | Andrea Remmers CDU | |||||
Dieter Janßen | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.11.2006 | 31.10.2021 | von 01.11.2006 bis 31.10.2021 | Marianne Rasenack | SPD | Marianne Rasenack SPD | |||||
Karl Oltmanns | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 17.11.2016 | 09.07.2020 | von 17.11.2016 bis 09.07.2020 | Hendrik Theemann | FDP | Hendrik Theemann FDP | |||||
Heiko Schönbohm | SWG | SWG Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.11.2006 | 31.10.2021 | von 01.11.2006 bis 31.10.2021 | Herbert Schüdzig | SWG | Herbert Schüdzig SWG | |||||
Alfons Sender | SWG | SWG Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 17.11.2016 | 04.07.2019 | von 17.11.2016 bis 04.07.2019 | Herbert Schüdzig | SWG | Herbert Schüdzig SWG | |||||
Alfons Sender | SWG | SWG Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 11.11.2021 | 30.05.2024 | von 11.11.2021 bis 30.05.2024 | Elke Weil | Freie Bürger | Elke Weil Freie Bürger | Herbert Schüdzig | SWG | Herbert Schüdzig SWG | ||
Almuth Thomßen | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 09.07.2020 | 31.10.2021 | von 09.07.2020 bis 31.10.2021 | Beate Berghaus | Bündnis 90 / Die Grünen | Beate Berghaus Bündnis 90 / Die Grünen | |||||
Elke Vredenborg | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 17.11.2016 | 31.10.2021 | von 17.11.2016 bis 31.10.2021 | Gertrud Bunjes | SPD | Gertrud Bunjes SPD | |||||
Dirk Zillmer | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 04.07.2019 | 31.10.2021 | von 04.07.2019 bis 31.10.2021 | Andrea Remmers | CDU | Andrea Remmers CDU |