Arbeitskreismitglieder |
Arbeitskreis "Brauerei" | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Arbeitskreismitglied | Arbeitskreismitglied | 19.02.2015 | 31.10.2016 | von 19.02.2015 bis 31.10.2016 |
Arbeitskreis "Bürgerbeteiligung" | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Arbeitskreismitglied | Arbeitskreismitglied | 12.12.2019 | 31.10.2021 | von 12.12.2019 bis 31.10.2021 |
Arbeitskreis "Bürgerbeteiligung" | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Arbeitskreismitglied | Arbeitskreismitglied | 16.12.2021 | | von 16.12.2021 |
Arbeitskreis "Leitbild 2025" | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 19.02.2015 | 31.10.2016 | von 19.02.2015 bis 31.10.2016 |
Arbeitskreis Richtlinien"Bürgerbeteiligung" | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Arbeitskreismitglied | Arbeitskreismitglied | 20.09.2018 | 31.12.2019 | von 20.09.2018 bis 31.12.2019 |
Ausschussmitglieder |
Ausschuss für Bauen, Stadtentwicklung, Straßen, Umwelt, Landwirtschaft und Landschaft | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 17.11.2016 | 31.10.2021 | von 17.11.2016 bis 31.10.2021 |
Ausschuss für Bauen, Stadtentwicklung, Straßen, Umwelt, Landwirtschaft und Landschaft | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 11.11.2021 | 16.03.2023 | von 11.11.2021 bis 16.03.2023 |
Ausschuss für Bauen, Stadtentwicklung, Straßen, Umwelt, Landwirtschaft und Landschaft | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 16.03.2023 | | von 16.03.2023 |
Ausschuss für Finanzen und Liegenschaften | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 19.02.2015 | 31.10.2016 | von 19.02.2015 bis 31.10.2016 |
Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Liegenschaften | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 17.11.2016 | 09.07.2020 | von 17.11.2016 bis 09.07.2020 |
Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Liegenschaften | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 09.07.2020 | 31.10.2021 | von 09.07.2020 bis 31.10.2021 |
Ausschuss für Kultur, Tourismus, Freizeit, Sicherheit und Ordnung | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 17.11.2016 | 09.07.2020 | von 17.11.2016 bis 09.07.2020 |
Ausschuss für Kultur, Tourismus, Freizeit, Sicherheit und Ordnung | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 09.07.2020 | 31.10.2021 | von 09.07.2020 bis 31.10.2021 |
Ausschuss für Schule, Jugend, Soziales und Familie | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 19.02.2015 | 31.10.2016 | von 19.02.2015 bis 31.10.2016 |
Ausschuss für Schule, Jugend, Soziales und Familie | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 07.09.2017 | 31.10.2021 | von 07.09.2017 bis 31.10.2021 |
Bau-, Feuerwehr-, Straßen-, Umwelt-, Landwirtschafts- und Landschaftsausschuss | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 19.02.2015 | 31.10.2016 | von 19.02.2015 bis 31.10.2016 |
Vorsitzende |
Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 16.05.2020 | 31.10.2021 | von 16.05.2020 bis 31.10.2021 |
Stellvertretende Vorsitzende |
Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 19.02.2015 | 15.05.2020 | von 19.02.2015 bis 15.05.2020 |
Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 |
Ratsmitglieder |
Interfraktionelle Sitzung | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied | 19.02.2015 | | von 19.02.2015 |
Kuratoriumsmitglied |
Kuratorium "Johanne-Gruner-Stiftung" | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.01.2020 | | von 01.01.2020 |
Kuratorium "Olga-Fink-Stiftung" | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 17.11.2016 | | von 17.11.2016 |
Ratsmitglieder |
Rat der Stadt Jever | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied | 19.02.2015 | | von 19.02.2015 |
Ausschussmitglieder |
Verwaltungsausschuss | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 17.11.2016 | 09.07.2020 | von 17.11.2016 bis 09.07.2020 |
Verwaltungsausschuss | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 09.07.2020 | 31.10.2021 | von 09.07.2020 bis 31.10.2021 |
Verwaltungsausschuss | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 11.11.2021 | | von 11.11.2021 |