Vorsitzende |
Renate Huckfeld | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 17.11.2011 | | von 17.11.2011 |
Stellvertretender Vorsitzender |
Dr. Matthias Bollmeyer | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 17.11.2011 | | von 17.11.2011 |
Ausschussmitglieder |
Udo Albers | SWG | SWG Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 16.06.2016 | | von 16.06.2016 |
Monika Feldmann | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 17.11.2011 | | von 17.11.2011 |
Ralph Habersetzer | SWG | SWG Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 17.11.2011 | | von 17.11.2011 |
Dieter Janßen | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | | |
Roswitha de Jong-Ebken | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 17.11.2011 | | von 17.11.2011 |
Frank Kourim | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 17.11.2011 | | von 17.11.2011 |
Hans-Jürgen Lange | parteilos | parteilos Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 17.11.2011 | 16.06.2016 | von 17.11.2011 bis 16.06.2016 |
Renate Reck | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 17.11.2011 | | von 17.11.2011 |
Herbert Schüdzig | SWG | SWG Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 16.06.2016 | bis 16.06.2016 |
Herbert Schüdzig | SWG | SWG Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 16.06.2016 | | von 16.06.2016 |
Alfons Sender | SWG | SWG Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | | | |
Almuth Thomßen | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 19.02.2015 | | von 19.02.2015 |
Dieter Vahlenkamp | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 17.11.2011 | | von 17.11.2011 |
Grundmandat |
Enno Ludewig | FDP | FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 17.11.2011 | | von 17.11.2011 |
Hinzugewählte Mitglieder |
Tanja Bachner-Zander | | Hinzugewähltes Mitglied | Hinzugewähltes Mitglied | 19.02.2015 | | von 19.02.2015 |
Petra Blank | | Hinzugewähltes Mitglied | Hinzugewähltes Mitglied | 15.12.2011 | | von 15.12.2011 |
Adolf Brink | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | | |
Erhard Bruns | | Hinzugewähltes Mitglied | Hinzugewähltes Mitglied | 15.12.2011 | 19.02.2015 | von 15.12.2011 bis 19.02.2015 |
Bettina Golland | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 15.12.2011 | | von 15.12.2011 |
Waldemar Janssen | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | | |
Christine Neumann | | Hinzugewähltes Mitglied | Hinzugewähltes Mitglied | 15.12.2011 | | von 15.12.2011 |
Hans Ulrich Schwerdt | | Hinzugewähltes Mitglied | Hinzugewähltes Mitglied | 15.12.2011 | | von 15.12.2011 |
Petra van den Hoek | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 15.12.2011 | | von 15.12.2011 |
Heidi Waculik | | Hinzugewähltes Mitglied | Hinzugewähltes Mitglied | 15.12.2011 | | von 15.12.2011 |
Daniela Wegener | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 15.12.2011 | | von 15.12.2011 |
Verwaltung |
Bürgermeister Jan Edo Albers | parteilos | parteilos Bürgermeister | Bürgermeister | 12.11.2013 | | von 12.11.2013 |